multiplicacion_3_cifras

Multiplicar por dos y tres cifras

Publicado el 22/10/2012

En este tutorial vamos a aprender a multiplicar  por dos y tres cifras.

Antes de comenzar vamos a repasar cuales son los términos de la multiplicación.

  • Factores: Los factores son los números que se multiplican.
  • Producto: El producto es el resultado de la multiplicación.
  • Multiplicando: El multiplicando es el factor que se encuentra arriba en la multiplicación.
  • Multiplicador: El multiplicador es el factor que se encuentra debajo del multiplicando.

Normalmente el multiplicando es mayor que el multiplicador.

Términos de la multiplicación

Ahora vamos a ver cuales son los pasos para hacer una multiplicación de 2 y 3 cifras:

Primer paso: Multiplicar las unidades del multiplicador por el multiplicando y el resultado escribirlo en la fila de abajo.

Paso 1 multiplicación de dos cifras

Vamos a ver un ejemplo. Si multiplicamos 781 x 95, lo primero que hay que hacer es multiplicar por 5, que son las unidades de 95, por cada una de las cifras del multiplicando de derecha a izquierda y poner el resultado, 3905, en la fila de abajo, como muestra la imagen.

Segundo paso: Multiplicar las decenas del multiplicador por el multiplicando y el resultado escribirlo en la fila de abajo pero desplazado una posición a la izquierda.

Paso 2 multiplicación de 2 cifras

Seguimos con el ejemplo. Ahora multiplicamos el 9, ya que son las decenas del multiplicador 95, por el multiplicando 781. El resultado 7029 habrá que escribirlo debajo de 3905 pero desplazándolo una posición hacia la izquierda.

Tercer paso: Sumar los productos.

Paso 3 multiplicación de 2 cifras

Como vemos en la imagen sumamos los productos y el resultado de la multiplicación es 74.195

Si el multiplicador es de tres cifras, el resultado de la multiplicación de las centenas se escribirá desplazado dos posiciones hacia la izquierda. Vamos a ver otro ejemplo. 

Multiplicación de 3 cifras

Si multiplicamos 367 x 251, lo primero que hay que hacer es multiplicar las unidades de 251, es decir, 1, por 367. El resultado sería 367 y lo ponemos en la fila de abajo.

Después multiplicamos las decenas de 251, es decir, 5, por 367. El resultado sería 1835 y lo ponemos en la fila de debajo pero una posición desplazado hacia la izquierda.

A continuación multiplicamos las centenas de 251, es decir, 2, por 367. El resultado sería 734 y lo ponemos en la fila de debajo pero dos posiciones desplazado hacia la izquierda.

Finalmente, hacemos la suma y el producto es 92.117

Si quieres ver el tutorial de multiplicaciones de dos y tres cifras, donde encontrarás más ejemplos, pulsa en el enlace.

Además, el los siguientes enlaces encontrarás ejercicios online para practicar las multiplicaciones de dos o tres cifras de una forma más divertida.

Multiplicaciones por dos cifras ¡Hasta 99 x 99!

Multiplicaciones por dos cifras ¡Hasta 999 x 99!

Multiplicaciones por tres cifras ¡Hasta 999 x 999!

Multiplicaciones por tres cifras ¡Hasta 9999 x 999!

URL corta: http://goo.gl/Fyfu6

Compártelo:

Daniel González de Vega

Responsable de desarrollo de producto de Smartick. Lo mima, lo mejora, lo estudia. Ingeniero industrial, MBA Insead.

Latest posts by Daniel González de Vega (see all)

10 Comentarios

  1. son muy buenos

  2. karol yoana

    04.06.2013

    Responder

    grasias por la ayuda

  3. sara

    04.14.2013

    Responder

    es mui facil multiplicar

  4. jajajajaja

    05.24.2013

    Responder

    que buenos son por ayudarme

  5. majo

    09.03.2013

    Responder

    que bien me gusta

  6. carolina

    02.12.2014

    Responder

    gracias por ayudarme es muy facil

  7. mariana

    02.21.2014

    Responder

    super bueno me ayudo mucho gracias

  8. leonardo

    04.03.2014

    Responder

    y cuando el multiplicado esta en la mano izquierda de tres sifras como se multiplica estoy en 5to de primaria

Deja un comentario